maleta
81Bündische Struktur — Österreichische Volkspartei Parteivorsitzender …
82Cartellverband der Katholischen Österreichischen Studentenverbindungen — Der österreichische Cartellverband (ÖCV) ist ein Dachverband von katholischen, nichtschlagenden, farbentragenden Studentenverbindungen in Österreich. Entstanden ist der ÖCV am 10. Juli 1933 durch die Abspaltung vom Cartellverband der katholischen …
83Dillersberger — Siegfried Dillersberger (* 21. Dezember 1942 in Kufstein) ist ein österreichischer Rechtsanwalt und ehemaliger Politiker (FPÖ), Ehrenbürger der Stadt Kufstein und der Universität Innsbruck. Von 1952 bis 1960 besuchte er das Realgymnasium in… …
84Eva Glawischnig — Piesczek Eva Glawischnig Piesczek (* 28. Februar 1969 in Villach als Eva Glawischnig) ist seit 1999 Abgeordnete zum Nationalrat für die österreichischen Grünen und war von Oktober 2006 bis Oktober 2008 Dritte Nationalratspräsidentin. Seit 17.… …
85Franz Oláh — Franz Olah (* 13. März 1910 in Wien) ist ein ehemaliger österreichischer Politiker. Er war unter anderem Innenminister und Präsident des ÖGB. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Politik 3 Erfolge und Selbstüberschätzung …
86Glawischnig-Piesczek — Eva Glawischnig Piesczek Eva Glawischnig Piesczek (* 28. Februar 1969 in Villach als Eva Glawischnig) ist seit 1999 Abgeordnete zum Nationalrat für die österreichischen Grünen und war von Oktober 2006 bis Oktober 2008 Dritte… …
87Hillegeist — Friedrich Hillegeist (* 21. Februar 1895 in Wien; † 3. Dezember 1973 in Wien) war ein österreichischer Politiker. Nach dem Besuch der Handelsakademie war Hillegeist von 1913 bis 1929 als Kaufmännischer Angestellter bei den Siemens Schuckertwerken …
88Hubinek — Marga Hubinek (* 20. Mai 1926 in Wien) ist eine österreichische Politikerin (ÖVP) im Ruhestand. Nach der Matura 1944 studierte Marga Hubinek an der Universität Wien Germanistik und Geschichte. Ihre Promotion erfolgte 1949. Ab 1952 war sie… …
89Hurdes — Felix Hurdes (* 9. August 1901 in Bruneck, Südtirol; † 12. Oktober 1974 in Wien) war Rechtsanwalt, Politiker und Mitbegründer der ÖVP. Hurdes war von 1953 bis 1959 Nationalratspräsident. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Schriften …
90Häftlinge im Konzentrationslager Dachau — Es wurden über 200.000 [1] Häftlinge aus mehr als 30 Staaten im Konzentrationslager Dachau inhaftiert. 31.591[2] verstorbene Häftlinge belegt der Internationale Suchdienst durch Unterlagen. 2000 weitere Opfer gelten als sicher durch den Ausbruch… …